KRS 0000452392
NIP7732473032
REGON10153450000000
NazwaBDS PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBDS PROJEKT
Data rejestracji 26 lut 2013 (12 lat temu) 26 lut 2013
Data usunięcia 20 kwi 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. NICIARNIANA, 2, ŁÓDŹ, 92-208, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNESYLWESTER BORYSŁAWSKI
Wspólnik
2013-02-26
2020-04-20
95 UDZIAŁÓW OW ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4750,00 ZŁ
AGNIESZKA BORYSŁAWSKA
Wspólnik
2015-12-04
2017-08-01
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁOTYCH
DARIUSZ BORYSŁAWSKI
Wspólnik
2013-02-26
2015-12-04
55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 750,00 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF DRUTOWSKI
Prokurent
2015-12-04
2020-04-20
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE JAKO PREZES SPÓŁKI, -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, -PROKURENCI I PEŁNOMOCNICY W GRANICACH UDZIELONEGO IM PEŁNOMOCNICTWA.
DARIUSZ BORYSŁAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-02-26
2015-12-04
PAWEŁ ŚLIWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-12-04
2020-04-20
SYLWESTER BORYSŁAWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-02-26
2015-12-04
2013-02-26
2015-12-04
KRUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-02-26
2015-12-04
ZAWADZKA, 144, TOMASZÓW MAZOWIECKI, 97-200, TOMASZÓW MAZOWIECKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie