KRS 0000452341
NIP9252100303
REGON08110108600000
NazwaZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KIEŁCZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KIEŁCZU
Data rejestracji 01 mar 2013 (12 lat temu) 01 mar 2013
Data usunięcia 28 maj 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CICHA, 6, KIEŁCZ, 67-100, NOWA SÓL, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 550500,00 PLN
Dane kontaktowe
Email ZGKKIELCZ@WP.PL
Dane podatkowe
NIP 9252100303
data rejestracji 31 gru 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 maj 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYGMINA NOWA SÓL
Wspólnik
2013-03-01
2020-05-28
1101 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 550.500,00 ZŁ
971237799
ROBERT RYCHLAK
Prokurent
2014-06-24
2015-02-18
SAMOISTNA
KRZYSZTOF PAWEŁ KLIBER
Likwidator
2018-01-25
2019-05-13
PRZEMYSŁAW FICNER
Likwidator
2019-05-13
2020-05-28
HALINA NAPIERALSKA PRUSKA
Członek Organu Nadzoru
2013-03-01
2015-05-26
ALEKSANDER POLAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-03-01
2020-05-28
SEBASTIAN PIEŃKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-05-26
2020-05-28
JERZY KAZIMIERZ RYBACKI
Członek Organu Nadzoru
2013-03-01
2020-05-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONYM DO DZIAŁANIA JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ OSÓB UPRAWNIONYM DO DZIAŁANIA JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WALDEMAR BINDER
PREZES ZARZĄDU
2013-03-01
2015-05-26
ROBERT RYCHLAK
PREZES ZARZĄDU
2015-05-26
2016-02-26
EDWARD GRABOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-02-26
2016-05-10
ANDRZEJ CZARNECKI
PREZES ZARZĄDU
2016-05-10
2018-01-25
MAGDALENA MARIA WIERZBIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-05-05
2018-01-25
ELŻBIETA DANUTA SCIEBURA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-05-05
2018-01-25
2013-03-01
2018-01-25
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KIEŁCZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie