KRS 0000452185
NIP7831698343
REGON30237933600000
NazwaKANCELARIA DORADZTWA FINANSOWEGO SOKOŁOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKANCELARIA DORADZTWA FINANSOWEGO SOKOŁOWSCY
Data rejestracji 22 lut 2013 (12 lat temu) 22 lut 2013
Data usunięcia 02 lut 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZYGMUNTA BERLINGA, 3, POZNAŃ, 61-695, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5400,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7831698343
data rejestracji 26 kwi 2013
status Czynny
84109014760000000121523096
SANPL 4 Oddział w Poznaniu
pl. Generała Władysława Andersa 5 61-894 Poznań POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJLUIZA MAGDALENA SOKOŁOWSKA
Beneficjent
LUIZA MAGDALENA SOKOŁOWSKA
reprezentant
MICHAŁ JAN SOKOŁOWSKI
Wspólnik
2013-02-22
2017-02-02
27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.350,00 ZŁ
ŁUKASZ CHUCHRACKI
Wspólnik
2013-02-22
2015-09-17
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
LUIZA MAGDALENA SOKOŁOWSKA
Wspólnik
2015-09-17
2017-02-02
81 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.050,00 ZŁ
LUIZA MAGDALENA SOKOŁOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
LUIZA SOKOŁOWSKA POSIADA PONAD 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FALCON HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA TO SPÓŁKA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM PRZEDMIOTOWEJ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MICHAŁ JAN SOKOŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-02-22
2017-02-02
ŁUKASZ CHUCHRACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-02-22
2015-09-17
2013-02-22
2015-09-17
ALFA PV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-02-22
2015-09-17
JANA WUJKA, 9, POZNAŃ, 61-581, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie