KRS 0000452102
NIP5472145694
REGON24318901200000
NazwaSELLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaSELLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 22 lut 2013 (12 lat temu) 22 lut 2013
Data usunięcia 26 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 3, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email INFO@SELLEO.COM
Dane podatkowe
NIP 5472145694
data rejestracji 27 lut 2013
status Czynny
10249000050000460046687316
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
60249000050000452079078577
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
73249000050000460054436191
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
74249000050000460019151647
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
76249000050000460020212500
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
83249000050000460079764651
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
16249000050000460075194053
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAGRZEGORZ WOJCIECH RDUCH
Beneficjent
TOMASZ RADOSŁAW BĄK
Beneficjent
BŁAŻEJ JERZY KOSMOWSKI
Beneficjent
MARZENA ZACZKOWSKA-BĄK
Beneficjent
DAWID PAWEŁ POŚLIŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
BŁAŻEJ JERZY KOSMOWSKI
Wspólnik
2013-02-22
2021-10-26
MICHAŁ LESZEK CZYŻ
Wspólnik
2013-02-22
2021-10-26
ARKADIUSZ JAN KWAŚNY
Wspólnik
2013-02-22
2021-10-26
TOMASZ RADOSŁAW BĄK
Wspólnik
2013-02-22
2021-10-26
Wspólnik
2013-02-22
2021-10-26
24316547700000
GRZEGORZ WOJCIECH RDUCH
Wspólnik
2013-02-22
2021-10-26
TOMASZ RADOSŁAW BĄK
Prokurent
2013-02-22
2019-10-10
PROKURA SAMOISTNA
EUNIKA ESTERA TABAK
Prokurent
2017-01-23
2021-10-26
PROKURA SAMOISTNA
DAWID PAWEŁ POŚLIŃSKI
Prokurent
2021-08-27
2021-10-26
PROKURA SAMOISTNA
GRZEGORZ WOJCIECH RDUCH
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
TOMASZ RADOSŁAW BĄK
Beneficjent
FUNDATOR, BENEFICJENT, CZŁONEK ZGROMADZENIA BENEFICJENTÓW, CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI RODZINNEJ POD NAZWĄ LONG SHOTS F.R. W ORGANIZACJI, POSIADAJĄCEJ 26,67% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI
BŁAŻEJ JERZY KOSMOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARZENA ZACZKOWSKA-BĄK
Beneficjent
BENEFICJENT, CZŁONEK ZGROMADZENIA BENEFICJENTÓW FUNDACJI RODZINNEJ POD NAZWĄ LONG SHOTS F.R. W ORGANIZACJI, POSIADAJĄCEJ 26,67% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZSŁUGUJE KAŻDEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI.
Członek Organu Reprezentacji
2013-02-22
2021-10-26
24316547700000
2013-02-22
2014-08-12
KAMIŃSKIEGO, 19, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
2014-08-12
2018-01-23
1 MAJA, 17, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie