KRS 0000451399
NIP7010370268
REGON14654607100000
NazwaCOOLEER S. JARECKI, T. PĘCAK SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaCOOLEER S. JARECKI, T. PĘCAK
Data rejestracji 15 lut 2013 (12 lat temu) 15 lut 2013
Data usunięcia 12 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. HEROLDÓW, 6, WARSZAWA, 01-991, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email SZYMON@COOLEER.PL
Dane podatkowe
NIP 7010370268
data rejestracji 28 lut 2013
status Czynny
80194010763118044300000000
CABP Oddział we Wrocławiu
pl. Orląt Lwowskich 1 53-605 Wrocław POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYNTOMASZ SEBASTIAN PĘCAK
Beneficjent
SZYMON JARECKI
Beneficjent
TOMASZ SEBASTIAN PĘCAK
zgłaszający - wspólnik spółki
SZYMON JARECKI
Wspólnik
2013-02-15
2019-06-12
TOMASZ SEBASTIAN PĘCAK
Wspólnik
2013-02-15
2019-06-12
AGNIESZKA GABRIELA ŻUK
Wspólnik
2013-02-15
2015-01-20
TOMASZ SEBASTIAN PĘCAK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
SZYMON JARECKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI.
AGNIESZKA GABRIELA ŻUK
Członek Organu Reprezentacji
2013-02-15
2015-02-23
SZYMON JARECKI
Członek Organu Reprezentacji
2013-02-15
2019-06-12
TOMASZ SEBASTIAN PĘCAK
Członek Organu Reprezentacji
2013-02-15
2019-06-12
2013-02-15
2015-01-20
GORLICKA, 15B, WARSZAWA, 02-130, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie