KRS 0000451340
NIP5213643919
REGON14654385900000
NazwaCHEM - TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCHEM - TRADE
Data rejestracji 15 lut 2013 (12 lat temu) 15 lut 2013
Data usunięcia 06 wrz 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GŁOGOWSKA, 31, POZNAŃ, 60-702, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7320 USŁUGI BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE EKONOMII #7120 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMKRZYSZTOF MICHAŁ KANCIAK
Wspólnik
2013-02-15
2016-08-31
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
TOMASZ JAN GROCHOWSKI
Wspólnik
2013-02-15
2016-08-31
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
ILONA MRÓWKA
Wspólnik
2016-08-31
2016-10-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
ROBERT TOMASZ MRÓWKA
Wspólnik
2016-08-31
2016-10-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
STEFAN WIESŁAW JERZYKOWSKI
Wspólnik
2016-10-12
2024-09-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TOMASZ JAN GROCHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-02-15
2016-08-31
ROBERT TOMASZ MRÓWKA
PREZES ZARZĄDU
2016-08-31
2016-10-12
STEFAN WIESŁAW JERZYKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-10-12
2022-05-24
KRZYSZTOF MICHAŁ KANCIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-02-15
2016-08-31
2013-02-15
2016-10-12
KOD KLIENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-02-15
2016-10-12
DOMANIEWSKA, 47, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie