KRS 0000451265
NIP5170361811
REGON18094434200000
NazwaSALD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSALD
Data rejestracji 14 lut 2013 (12 lat temu) 14 lut 2013
Data usunięcia 05 lip 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PRZEMYSŁOWA, 14, RZESZÓW, 35-105, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5170361811
data rejestracji 01 lut 2019
status Czynny
41105015621000009080528228
INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46
ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA
87105015621000009081206691
INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46
ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHMACIEJ JAN DURACZYŃSKI
Beneficjent
ROBERT KRZTOŃ
reprezentant
MACIEJ JAN DURACZYŃSKI
reprezentant
Wspólnik
2013-02-14
2019-01-18
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ
69176493700000
MACIEJ JAN DURACZYŃSKI
Wspólnik
2019-01-18
2019-07-05
95 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ
MACIEJ JAN DURACZYŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST DZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM LUB Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
KAZIMIERZ STANISŁAW KOSZULIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-02-14
2017-03-07
MATEUSZ PIOTR PROBOLA
PREZES ZARZĄDU
2017-03-07
2019-01-18
ROBERT KRZTOŃ
PREZES ZARZĄDU
2019-01-18
2019-07-05
2013-02-14
2019-01-18
FARMA WIATROWA LEŻAJSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-02-14
2019-01-18
145B, ŚWILCZA, 36-072, ŚWILCZA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie