KRS 0000451222
NIP8943044340
REGON02207914800000
NazwaROMANI - BOLTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaROMANI - BOLTA
Data rejestracji 14 lut 2013 (12 lat temu) 14 lut 2013
Data usunięcia 14 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GAJOWA, 34, WROCŁAW, 50-519, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#476 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #478 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #932 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIDACHIL BIL
Wspólnik
2013-02-14
2021-12-14
150 (STO PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
HENRYK STANISŁAW RUDZIŃSKI
Wspólnik
2013-02-14
2021-12-14
150 (STO PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU.
DACHIL BIL
PREZES ZARZĄDU
2013-02-14
2021-12-14
HENRYK STANISŁAW RUDZIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-02-14
2021-12-14
2013-02-14
2016-06-09
JUTRZENKI, 80C, WROCŁAW, 52-311, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie