KRS 0000450522
NIP6762462009
REGON12277821600000
NazwaJK STEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJK STEEL
Data rejestracji 08 lut 2013 (12 lat temu) 08 lut 2013
Data usunięcia 15 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZŁOTA, 61, WARSZAWA, 00-819, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#45 BUDOWNICTWO #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHEWA JANINA KUREK
Wspólnik
2013-02-08
2014-09-26
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500 ZŁ
TZVETAN TZVETKOV
Wspólnik
2014-09-26
2020-12-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
ANNA EWA JANUSZKO
Wspólnik
2013-02-08
2014-09-26
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ MARTOŚCI 500 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
EWA JANINA KUREK
PREZES ZARZĄDU
2013-02-08
2014-06-17
RYSZARD ALOJZY PAŁGAN
PREZES ZARZĄDU
2014-06-17
2014-09-26
TZVETAN TZVETKOV
PREZES ZARZĄDU
2014-09-26
2020-12-15
2013-02-08
2014-06-17
ŚW.KRZYŻA, 17, KRAKÓW, 30-091, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie