KRS 0000450133
NIP8133676479
REGON18094159100000
NazwaPODKARPACKIE STOWARZYSZENIE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPODKARPACKIE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
Data rejestracji 07 lut 2013 (12 lat temu) 07 lut 2013
Data usunięcia 06 mar 2024 06 mar 2024
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres ZIMOWIT, 47/1, RZESZÓW, 35-605, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email PSOZ@OP.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWPATRYCJA GOŹDZIEWSKA
Likwidator
2021-11-15
2024-03-06
PIOTR PAWEŁ MAZURKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2013-02-07
2017-08-23
JUSTYNA ZOFIA KĘDRA
Członek Organu Nadzoru
2013-02-07
2024-03-06
GNIEWOMIR JAKUBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-02-07
2017-08-23
PATRYCJA GOŹDZIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2017-08-23
2024-03-06
PAULINA KATARZYNA BIAŁOWĄS
Członek Organu Nadzoru
2017-08-23
2024-03-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. KAŻDORAZOWO JEDNYM Z NICH WINIEN BYĆ PRZEWODNICZĄCY LUB SKARBNIK.
KAZIMIERZ JAREMCZUK
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
2013-02-07
2021-11-15
WALDEMAR ANTONI KALITA
WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
2013-02-07
2015-03-20
WIOLETTA CELIŃSKA
SKARBNIK
2013-02-07
2021-11-15
ANNA MAZURKIEWICZ
WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
2015-03-20
2021-11-15
MAREK URYNIAK
WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
2016-11-08
2019-09-20
ZENON EDWARD KRAWIEC
WICEPRZEWODNICZĄCY
2019-09-20
2021-11-15
2013-02-07
2021-11-15
PODKARPACKIE STOWARZYSZENIE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie