KRS 0000449872
NazwaEAGLE EYE TRADERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEAGLE EYE TRADERS
Data rejestracji 04 lut 2013 (12 lat temu) 04 lut 2013
Data usunięcia 13 sie 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ----, ----, WARSZAWA, ----, ----, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #45 BUDOWNICTWO #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #56 USŁUGI GASTRONOMICZNEBORIS MARKSMAN
Wspólnik
2013-02-04
2018-08-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10 000,00 ZŁOTYCH
ARSLAN RAJA
Wspólnik
2013-02-04
2018-08-13
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40 000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ARSLAN RAJA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-02-04
2018-08-13
BORIS MARKSMAN
PREZES ZARZĄDU
2013-02-04
2018-08-13
2013-02-04
2013-06-04
WIKTORSKA, 8, WARSZAWA, 02-587, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie