KRS 0000448968
NIP8971787521
REGON02206431300000
NazwaMEDIPE CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMEDIPE CLINIC
Data rejestracji 28 sty 2013 (12 lat temu) 28 sty 2013
Data usunięcia 14 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STRZEGOMSKA, 236A, WROCŁAW, 54-432, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8971787521
data rejestracji 01 mar 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 lip 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #8690 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ #8710Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ #8720Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI #8730Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH #8790Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM #8899Z PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ. #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8810Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHANNA PUSTELNIK
Beneficjent
ANNA PUSTELNIK
reprezentant
Wspólnik
2013-01-28
2013-10-10
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
02146363700000
Wspólnik
2013-10-10
2021-01-29
4.000 (CZTERY TYSIĄCE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000 (DWIEŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
02218238900000
Wspólnik
2021-01-29
2021-12-14
4.000 (CZTERY TYSIĄCE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000 (DWIEŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
36736284200000
ANNA PUSTELNIK
Beneficjent
POSIADANIE 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MM SP. Z O.O. BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI MEDEU SP. Z O.O. BĘDĄCEJ Z KOLEI JEDYNYM UDZIAŁOWCEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ PROKURENT SAMOISTNY.
PATRYCJA MAGDALENA PUKMIEL
PREZES ZARZĄDU
2013-01-28
2017-10-06
ANNA PUSTELNIK
PREZES ZARZĄDU
2017-10-06
2021-12-14
2013-01-28
2015-07-07
PO EUMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-01-28
2014-01-21
SZEWSKA, 8, WROCŁAW, 50-122, WROCŁAW, POLSKA
2014-01-21
2015-07-07
GAJOWICKA, 195, WROCŁAW, 53-150, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie