KRS 0000448573
NIP5993165328
REGON08110782900000
NazwaGOCOPPER FOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGOCOPPER FOX
Data rejestracji 24 sty 2013 (12 lat temu) 24 sty 2013
Data usunięcia 23 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZEMYSŁOWA, 1, STRZELCE KRAJEŃSKIE, 66-500, STRZELCE KRAJEŃSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email KAROLINA.WILK22@OP.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#2441Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #2442A PRODUKCJA ALUMINIUM HUTNICZEGO #2442B PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM #2443Z PRODUKCJA OŁOWIU, CYNKU I CYNY #2444Z PRODUKCJA MIEDZI #2445Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5224 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #5229 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORTKAROLINA DOROTA WILK
Wspólnik
2013-01-24
2014-04-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00; ZŁ
KRYSTIAN MAREK WILK
Wspólnik
2014-04-22
2014-11-03
95 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 50,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 4750,00ZŁ
ŁUKASZ STANISŁAW STANKIEWICZ
Wspólnik
2014-11-03
2023-08-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00; ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KAROLINA DOROTA WILK
PREZES ZARZĄDU
2013-01-24
2013-06-14
WŁODZIMIERZ PAJĄK
PREZES ZARZĄDU
2013-06-14
2014-04-22
KRYSTIAN MAREK WILK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-06
2014-04-22
ŁUKASZ STANISŁAW STANKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2014-11-03
2023-08-23
KRYSTIAN MAREK WILK
PREZES ZARZĄDU
2014-04-22
2014-11-03
2013-01-24
2013-06-14
POPŁAWSKIEGO, 48, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
2013-06-14
2014-04-22
PODMIEJSKA, 17B, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie