KRS 0000448548
NIP1132861679
REGON14648578300000
NazwaDAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDAMI
Data rejestracji 23 sty 2013 (12 lat temu) 23 sty 2013
Data usunięcia 04 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email INFO@ABODOBRE.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #11 PRODUKCJA NAPOJÓW #13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #14 PRODUKCJA ODZIEŻY #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWYANNA MARIA TRACZYK
Wspólnik
2013-01-23
2016-05-25
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ.
JEWGIENIJ FORMANIUK
Wspólnik
2013-01-23
2016-05-25
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ.
DARIUSZ ROMAN BIELECKI
Wspólnik
2013-01-23
2016-05-25
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ.
MATEUSZ GAWEŁ STEFANOWSKI
Wspólnik
2016-05-25
2017-02-15
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ.
VASYL RUSYCH
Wspólnik
2017-02-15
2019-11-04
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JEWGIENIJ FORMANIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-23
2016-05-25
ANNA MARIA TRACZYK
PREZES ZARZĄDU
2013-01-23
2016-05-25
DARIUSZ ROMAN BIELECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-23
2016-05-25
MATEUSZ GAWEŁ STEFANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-05-25
2017-02-15
VASYL RUSYCH
PREZES ZARZĄDU
2017-02-15
2019-11-04
2013-01-23
2016-05-25
OTWOCKA, 1 B, WARSZAWA, 03-759, WARSZAWA, POLSKA
2016-05-25
2017-12-01
UL. ROLNA, 42C, KATOWICE, 40-555, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie