KRS 0000447922
NIP8513167560
REGON32133063100000
NazwaKOSZTORYSOWANIE NADZÓR REALIZACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKOSZTORYSOWANIE NADZÓR REALIZACJE
Data rejestracji 18 sty 2013 (12 lat temu) 18 sty 2013
Data usunięcia 19 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO, 18, SZCZECIN, 70-346, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8513167560
data rejestracji 08 lut 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 paź 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMIJOANNA GÓREWICZ
Wspólnik
2019-03-29
2022-09-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ.
EWELINA KWIATKOWSKA KOPACZ
Wspólnik
2013-01-18
2017-07-27
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
PAWEŁ TOMASZ HORDET
Wspólnik
2013-01-18
2017-07-27
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
MICHAŁ STRZELEC
Wspólnik
2017-07-27
2019-03-29
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
MARCIN STRZELEC
Wspólnik
2017-07-27
2019-03-29
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000,00 ZŁ.
MARIUSZ MAJEK
Wspólnik
2018-08-30
2019-03-29
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DO KWOTY 100 000 ZŁ, A PRZY ZOBOWIĄZANIACH POWYŻEJ 100 000 ZŁ - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
EWELINA KWIATKOWSKA KOPACZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-18
2017-07-27
PAWEŁ TOMASZ HORDET
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-18
2017-07-27
MARIUSZ MAJEK
PREZES ZARZĄDU
2018-08-30
2019-03-29
MARCIN STRZELEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-07-27
2018-08-30
JOANNA GÓREWICZ
PREZES ZARZĄDU
2019-03-29
2022-09-19
2013-01-18
2017-03-15
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA, 4a, POLICE, 72-010, POLICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie