KRS 0000447546
NIP9452171756
REGON12274467700000
NazwaVALLEE VERTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVALLEE VERTE
Data rejestracji 14 sty 2013 (12 lat temu) 14 sty 2013
Data usunięcia 14 lip 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KS. MEIERA, 11, KRAKÓW, 31-326, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 306000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIANNA KRYSTYNA STASZAK-WYSOCKA
Beneficjent
RAFAŁ JAKUB NOSAL
zgłaszający - członek zarządu
HENRYK ALEKSANDER NOSAL
Beneficjent
MAREK JAN KOWALCZYK
Beneficjent
MAGDALENA MARIA WOJTAS
Wspólnik
2013-01-14
2021-12-31
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
MAŁGORZATA ŁUKASIK NOSAL
Wspólnik
2013-01-14
2021-12-31
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ
MAREK JAN KOWALCZYK
Wspólnik
2021-12-31
2023-07-14
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 102.000,00 ZŁ
ANNA KRYSTYNA STASZAK WYSOCKA
Wspólnik
2021-12-31
2023-07-14
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 102.000,00 ZŁ
HENRYK ALEKSANDER NOSAL
Wspólnik
2021-12-31
2023-07-14
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 102.000,00 ZŁ
RAFAŁ JAKUB NOSAL
Likwidator
2022-09-20
2023-07-14
MAREK JAN KOWALCZYK
Prokurent
2021-12-31
2022-09-20
PROKURA SAMOISTNA JEDNOOSOBOWA
HENRYK ALEKSANDER NOSAL
Prokurent
2021-12-31
2022-09-20
PROKURA SAMOISTNA JEDNOOSOBOWA
ANNA KRYSTYNA STASZAK-WYSOCKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW UPRZYWILEJOWANYCH CO DO PRAWA GŁOSU W TEN SPOSÓB ŻE NA JEDEN UDZIAŁ PRZYPADAJĄ 3 (TRZY) GŁÓSY.
HENRYK ALEKSANDER NOSAL
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW UPRZYWILEJOWANYCH CO DO PRAWA GŁOSU W TEN SPOSÓB ŻE NA JEDEN UDZIAŁ PRZYPADAJĄ 3 (TRZY) GŁÓSY.
MAREK JAN KOWALCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW UPRZYWILEJOWANYCH CO DO PRAWA GŁOSU W TEN SPOSÓB ŻE NA JEDEN UDZIAŁ PRZYPADAJĄ 3 (TRZY) GŁÓSY.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, A TAKŻE DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, A TAKŻE DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAŁGORZATA ŁUKASIK NOSAL
PREZES
2013-01-14
2021-12-31
RAFAŁ JAKUB NOSAL
PREZES
2021-12-31
2022-09-20
ANNA KOWALCZYK
WICEPREZES
2021-12-31
2022-09-20
MAGDALENA MARIA WOJTAS
WICEPREZES
2013-01-14
2021-12-31
2013-01-14
2021-12-31
ALKOM-E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021-12-31
2022-09-20
VALLEE VERTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie