KRS 0000447459
NIP6972307350
REGON30232863000000
NazwaSPÓŁDZIELNIA "AGRO-DRÓB" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAGRO-DRÓB
Data rejestracji 15 sty 2013 (12 lat temu) 15 sty 2013
Data usunięcia 07 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 10, BRENNO-POLE, 64-150, WIJEWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6972307350
data rejestracji 01 mar 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 mar 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #0164Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN #1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #1041Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIARAFAŁ RIMKE
Likwidator
2021-03-18
2022-12-07
ROMAN WAWRZYNIAK
Członek Organu Nadzoru
2013-01-15
2022-12-07
EWELINA KUBIAK
Członek Organu Nadzoru
2013-01-15
2022-12-07
PIOTR DOMAGAŁA
Członek Organu Nadzoru
2013-01-15
2022-12-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)
RAFAŁ RIMKE
PREZES
2013-01-15
2021-03-18
BARTŁOMIEJ RIMKE
WICEPREZES
2013-01-15
2021-03-18
2013-01-15
2021-03-18
SPÓŁDZIELNIA "AGRO-DRÓB"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie