KRS 0000447231
NIP7773229458
REGON30232868100000
NazwaSKJOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSKJOLD
Data rejestracji 11 sty 2013 (12 lat temu) 11 sty 2013
Data usunięcia 23 mar 2016 23 mar 2016
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POZNAŃSKA, 3, GĄDKI, 62-023, GĄDKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5229B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEMWspólnik
2013-01-11
2016-03-23
520 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52.000,00 ZŁ
30006609900000
SŁAWOMIR WŁODZIMIERZ BOCIĄG
Wspólnik
2013-01-11
2016-03-23
240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000,00 ZŁ
TOMASZ JAN WALCZAK
Wspólnik
2013-01-11
2016-03-23
240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000,00 ZŁ
SŁAWOMIR WŁODZIMIERZ BOCIĄG
Prokurent
2013-01-11
2013-12-20
PROKURA SAMODZIELNA
SŁAWOMIR WŁODZIMIERZ BOCIĄG
Likwidator
2013-12-20
2016-03-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
BO NIELSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-11
2013-12-20
1969-10-03
NIELS LARSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-11
2013-12-20
TOMASZ JAN WALCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-11
2013-12-20
2013-01-11
2013-12-20
SKJOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie