KRS 0000446701
NIP6652990925
REGON30232597800000
NazwaSPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "GRODZKA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSOCJALNA "GRODZKA"
Data rejestracji 09 sty 2013 (12 lat temu) 09 sty 2013
Data usunięcia 21 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres PLAC WOLNOŚCI, 7, KONIN, 62-500, KONIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6652990925
data rejestracji 22 kwi 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 cze 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAVIOLETTA KAZIMIERA SAMULCZYK
Likwidator
2019-08-01
2021-06-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
ANNA BEDNARZ-ŚLIWOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-01-09
2015-04-02
MARIUSZ MILŻYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-01-09
2015-04-02
MARIUSZ MILŻYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-04-02
2019-08-01
DOROTA BOBROWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-09
2015-10-12
KRZYSZTOF MIROŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-04-02
2019-08-01
VIOLETTA SAMULCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-10-12
2019-08-01
2013-01-09
2019-08-01
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "GRODZKA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie