KRS 0000446675
NIP9131615511
REGON02205424300000
NazwaGRUPA PRODUCENTÓW DROBIU "MALDRÓB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRUPA PRODUCENTÓW DROBIU "MALDRÓB"
Data rejestracji 08 sty 2013 (12 lat temu) 08 sty 2013
Data usunięcia 17 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TRAUGUTTA, 13 A, MALCZYCE, 55-320, MALCZYCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICHDANUTA ZIOMEK
Wspólnik
2013-01-08
2019-09-17
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 600,00 ZŁ (SŁOWNIE: SZEŚĆSET ZŁOTYCH)
ANDRZEJ MAREK TURCZYN
Wspólnik
2013-01-08
2019-09-17
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 850,00 ZŁ (SŁOWNIE: OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
RYSZARD BIEDKA
Wspólnik
2013-01-08
2019-09-17
20 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: TYSIĄC ZŁOTYCH)
ALEKSANDRA MARIA NOWACKA
Wspólnik
2013-01-08
2019-09-17
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 950,00 ZŁ (SŁOWNIE: DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
ELŻBIETA WIESŁAWA NOWACKA
Wspólnik
2013-01-08
2019-09-17
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 950,00 ZŁ (SŁOWNIE: DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
ADAM GALARA
Wspólnik
2013-01-08
2019-09-17
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 650,00 ZŁ (SŁOWNIE: SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
ZBIGNIEW JÓZEF SZWED
Wspólnik
2013-12-18
2019-09-17
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)
RYSZARD BIEDKA
Likwidator
2017-08-14
2019-09-17
ADAM ALEKSANDER GALARA
Likwidator
2017-08-14
2019-09-17
ELŻBIETA WIESŁAWA NOWACKA
Likwidator
2017-08-14
2019-09-17
ANDRZEJ MAREK TURCZYN
Likwidator
2017-08-14
2019-09-17
ALEKSANDRA MARIA ZIOMEK
Likwidator
2017-08-14
2019-09-17
ZBIGNIEW JÓZEF SZWED
Likwidator
2017-08-14
2019-09-17
DANUTA ZIOMEK
Likwidator
2017-08-14
2019-09-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
ANDRZEJ MAREK TURCZYN
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-08
2017-08-14
ELŻBIETA WIESŁAWA NOWACKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-08
2017-08-14
ZBIGNIEW JÓZEF SZWED
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-18
2017-08-14
RYSZARD BIEDKA
CZŁONEL ZARZĄDU
2013-01-08
2017-08-14
DANUTA ZIOMEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-08
2017-08-14
ADAM ALEKSANDER GALARA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-08
2017-08-14
ALEKSANDRA MARIA NOWACKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-08
2017-08-14
2013-01-08
2017-08-14
GRUPA PRODUCENTÓW DROBIU "MALDRÓB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie