KRS 0000446521
NIP1080014802
REGON14649232300000
NazwaHR COMPANIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHR COMPANIES POLAND
Data rejestracji 04 sty 2013 (12 lat temu) 04 sty 2013
Data usunięcia 05 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LUDOWA, 28, MICHAŁOWICE OSIEDLE, 05-816, MICHAŁOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#581 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ #8559A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEWITOLD ADAM PUDŁO
Prokurent
2014-07-02
2023-12-05
PROKURA SAMOISTNA
HR YHTIÖT Z SIEDZIBĄ W VANTAA
Wspólnik
2013-01-04
2023-12-05
55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.750 ZŁ
JARI PETTERI VOUTILAINEN
Wspólnik
2013-01-04
2023-12-05
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500 ZŁ
TOMI KRISTIAN LEHTO
Wspólnik
2013-01-04
2023-12-05
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500 ZŁ
BARBARA ALMONKARI
Wspólnik
2013-01-04
2023-12-05
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750 ZŁ
ILKKA TOIVO ALMONKARI
Wspólnik
2013-01-04
2023-12-05
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500 ZŁ
ILPO KALEVI MARTTILA
Członek Organu Nadzoru
2013-01-04
2014-07-22
TOMI KRISTIAN LEHTO
Członek Organu Nadzoru
2013-01-04
2023-12-05
JARI PETTERI VOUTILAINEN
Członek Organu Nadzoru
2013-01-04
2023-12-05
JORMA ERKKI SORVARI
Członek Organu Nadzoru
2014-07-22
2023-12-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ILKKA TOIVO ALMONKARI
PREZES ZARZĄDU
2013-01-04
2014-07-22
ILPO KALEVI MARTTILA
PREZES ZARZĄDU
2014-07-22
2023-12-05
2013-01-04
2014-08-18
RAKOWIECKA, 41, WARSZAWA, 02-521, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie