KRS 0000446295
NIP5521714213
REGON12275020600000
NazwaTILL FROLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTILL FROLINA
Data rejestracji 04 sty 2013 (12 lat temu) 04 sty 2013
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JANA PAWŁA II, 27, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1920Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#2014Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH #2016Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWTOMASZ JÓZEF SROKA
Wspólnik
2013-01-04
2015-01-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
FROLINA S.R.O.
Wspólnik
2015-01-20
2016-01-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
TOMASZ JÓZEF SROKA
Wspólnik
2016-01-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. POWOŁANIE PROKURENTA WYMAGA JEDNOMYŚLNEJ UCHWAŁY CZŁONKÓW ZARZĄDU. ODWOŁAĆ PROKURĘ MOŻE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
TOMASZ JÓZEF SROKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-04
2022-09-20
2013-01-04
2017-08-02
1604, ZAWOJA, 34-222, ZAWOJA, POLSKA
GKm 25/21
2021-12-31
2022-10-10
13724.52 PLN
X GC 516/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Mariusz Jagiełło Kancelaria Komornicza nr VII w Warszawie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie