KRS 0000446262
NIP5470171084
REGON00800346900000
NazwaACHITEX MINERVA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaACHITEX MINERVA POLSKA
Data rejestracji 02 sty 2013 (12 lat temu) 02 sty 2013
Data usunięcia 23 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PŁOCKA, 3/5, ŁÓDŹ, 93-134, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 250200,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 250200,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji2502000
Dane podatkowe
NIP 5470171084
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
16105010701000009030429097
INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5
ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
31105010701000002343755167
INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5
ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
36105010701000002343753428
INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5
ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
68105010701000002405651171
INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5
ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
89105010701000002347298115
INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5
ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2013Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCHGIORGIO PAGLIARI
Beneficjent
1955-07-07
SERGIO FRANZONI
reprezentant
1954-09-27
GIORGIO PAGLIARI
reprezentant
1955-07-07
PIERRE WAUTELET
Członek Organu Nadzoru
2018-02-01
2019-04-23
LORENZO RAMPINI
Członek Organu Nadzoru
2018-02-01
2019-04-23
GRZEGORZ MINCZANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-01-02
2018-02-01
BOGUMIŁ BERTOLDI
Członek Organu Nadzoru
2013-01-02
2018-02-01
BOGDAN SZAMBURSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-01-02
2018-02-01
MASSIMILIANO TAVERNA
Członek Organu Nadzoru
2018-02-01
2019-04-23
GIORGIO PAGLIARI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPPREZENTUJĄ, SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA I PODPISUJĄ W IMIENIU SPÓŁKI - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W RAZIE USTANOWIENIA PROKURY - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WIKTOR KIRSCHNER
PREZES ZARZĄDU
2013-01-02
2017-09-19
GRAŻYNA KIRSCHNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-02
2018-02-23
SERGIO FRANZONI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-09-19
2019-04-23
1954-09-27
GIORGIO PAGLIARI
PREZES ZARZĄDU
2017-09-19
2019-04-23
1955-07-07
MARCIN JAROSŁAW STĘPIEŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-02-01
2019-04-23
2013-01-02
2013-02-20
PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE "MIKRONET" SPÓŁKA AKCYJNA
2013-02-20
2018-07-13
PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE MIKRONET SPÓŁKA AKCYJNA
2018-07-13
2018-07-13
ARCHITEX MINERVA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
2013-01-02
2018-02-01
DŁUGA, 50, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie