KRS 0000446217
NIP5213642400
REGON14647554300000
NazwaAHAG GRABSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaAHAG GRABSKA
Data rejestracji 04 sty 2013 (12 lat temu) 04 sty 2013
Data usunięcia 25 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. DOMOWA, 1C, WARSZAWA, 02-913, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email AHAG@AHAG.PL
Dane podatkowe
NIP 5213642400
data rejestracji 15 lut 2013
status Czynny
23249000050000460018131058
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
09249000050000453063787702
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5210A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8299 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJERZY ANDRZEJ GRABSKI
Beneficjent
JOANNA ELŻBIETA GRABSKA
Beneficjent
JOANNA ELŻBIETA GRABSKA
reprezentant
JOANNA ELŻBIETA GRABSKA
Wspólnik
2013-01-04
2015-06-03
JERZY ANDRZEJ GRABSKI
Wspólnik
2013-01-04
2021-08-25
Wspólnik
2013-01-16
2015-10-02
14220990000000
JOANNA ELŻBIETA GRABSKA
Wspólnik
2015-06-03
2021-08-25
JERZY ANDRZEJ GRABSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
JOANNA ELŻBIETA GRABSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI - PANI JOANNIE ELŻBIECIE GRABSKIEJ.
Członek Organu Reprezentacji
2013-01-04
2015-06-03
14220990000000
JOANNA ELŻBIETA GRABSKA
Członek Organu Reprezentacji
2015-06-03
2021-08-25
2013-01-04
2015-10-02
AHAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2013-01-04
2013-01-31
CZERNIAKOWSKA, 73/79, WARSZAWA, 00-718, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie