KRS 0000446013
NIP7661991095
REGON30232313000000
NazwaWOOD INVEST POŁUDNIE SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaWOOD INVEST POŁUDNIE SP. Z O.O.
Data rejestracji 07 sty 2013 (12 lat temu) 07 sty 2013
Data usunięcia 29 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. SPÓŁDZIELCÓW, 31B, KONIN, 62-510, KONIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7661991095
data rejestracji 14 cze 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 paź 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWspólnik
2013-01-07
2021-10-29
30227990700000
WALDEMAR STANISŁAW CHUDZIK
Wspólnik
2013-01-07
2014-03-06
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ: WOOD INVEST POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W OCHODZY. SPOSÓB REPREZENTACJI PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI: PREZES ZARZĄDU WIESŁAW JAN SOMMERREY.
Członek Organu Reprezentacji
2013-01-07
2021-10-29
30227990700000
2013-01-07
2013-05-06
SOLAR BIS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2013-05-06
2015-04-20
MARTYNA POŁUDNIE SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2013-01-07
2014-03-06
DĘBIŃSKA, 40, WĄGROWIEC, 62-100, WĄGROWIEC, POLSKA
2014-03-06
2015-04-20
RGIELSKA, 53A, WĄGROWIEC, 62-100, WĄGROWIEC, POLSKA
2015-04-20
2016-06-14
1, OCHODZA, 62-100, WĄGROWIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie