KRS 0000445873
NIP5542919943
REGON34137597700000
NazwaTHESLERBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTHESLERBAU
Data rejestracji 28 gru 2012 (12 lat temu) 28 gru 2012
Data usunięcia 03 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. HETMAŃSKA, 38, BYDGOSZCZ, 85-039, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCHDIETER THÄSLER
Wspólnik
2012-12-28
2022-02-03
80 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 16.000,00 PLN (SZESNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JANUSZ WOJCIECH BIŁYK
Wspólnik
2012-12-28
2015-08-31
20 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 4.000,00 PLN (CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
GRZEGORZ KAZIMIERZ WALKOWSKI
Wspólnik
2015-08-31
2022-02-03
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 PLN
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMOISTNIE, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
JANUSZ WOJCIECH BIŁYK
PREZES ZARZĄDU
2012-12-28
2015-04-13
DIETER THASLER
PREZES ZARZĄDU
2015-04-13
2022-02-03
2012-12-28
2015-08-31
33, DĘBOWIEC, 86-070, DĄBROWA CHEŁMIŃSKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie