KRS 0000445622
NIP9591950843
REGON26066459500000
NazwaESES PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaESES PLUS
Data rejestracji 27 gru 2012 (12 lat temu) 27 gru 2012
Data usunięcia 28 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres -----, -----, KIELCE, -----, -----, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #45 BUDOWNICTWO #464 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHVIV FC LIMITED
Wspólnik
2012-12-27
2018-09-28
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 950,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
IRYNA BURKATSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-12-27
2018-09-28
VITALIY SUKHOY
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-12-27
2018-09-28
2012-12-27
2013-01-14
ESES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-12-27
2015-01-08
PADEREWSKIEGO, 31, KIELCE, 25-004, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie