KRS 0000445484
NIP9291851640
REGON08110424500000
NazwaVERDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVERDE
Data rejestracji 21 gru 2012 (12 lat temu) 21 gru 2012
Data usunięcia 12 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. NAFTOWA, 2, ZIELONA GÓRA, 65-705, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email MAN@DATA.PL
Dane podatkowe
NIP 9291851640
data rejestracji 10 sty 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 wrz 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIHONORATA BRYGIDA SKUBEL WÓJCICKA
Wspólnik
2012-12-21
2013-05-22
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15000,00 ZŁOTYCH
MAREK FRANCISZEK LATKOWSKI
Wspólnik
2012-12-21
2014-08-20
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30000,00 ZŁOTYCH
1971-11-29
Wspólnik
2014-08-20
2022-09-12
198 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 198 000,00 ZŁ.
97804129500000
IGOR ŁUKASZ TULIBACKI
Likwidator
2022-01-14
2022-09-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
HONORATA BRYGIDA SKUBEL WÓJCICKA
PREZES ZARZĄDU
2012-12-21
2013-05-22
MAREK FRANCISZEK LATKOWSKI
CZŁONEK
2012-12-21
2013-05-22
1971-11-29
MAREK FRANCISZEK LATKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-05-22
2022-01-14
1971-11-29
2012-12-21
2022-01-14
VERDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-12-21
2013-05-22
WINNA, 24, ZIELONA GÓRA, 65-366, ZIELONA GÓRA, POLSKA
2013-05-22
2022-01-14
CIESIELSKA, 9, ZIELONA GÓRA, 65-059, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie