KRS 0000445345
NIP9570709326
REGON19158332900000
NazwaKLM POKRZYKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaKLM POKRZYKOWSKI
Data rejestracji 31 gru 2012 (12 lat temu) 31 gru 2012
Data usunięcia 26 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. IGNACEGO MATUSZEWSKIEGO, 12, GDAŃSK, 80-288, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9570709326
data rejestracji 01 lip 1998
status Czynny
86175013250000000007435231
BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4
ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJMARZENA RACHUBKA
Beneficjent
MAREK ZABROCKI
ZGŁASZAJĄCY - WSPÓLNIK SPÓŁKI
KRZYSZTOF EDWARD POKRZYKOWSKI
ZGŁASZAJĄCY - WSPÓLNIK SPÓŁKI
MAREK ZABROCKI
Beneficjent
KRZYSZTOF EDWARD POKRZYKOWSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF EDWARD POKRZYKOWSKI
Wspólnik
2021-03-24
2021-05-26
MAREK ZABROCKI
Wspólnik
2021-03-24
2021-05-26
KRZYSZTOF EDWARD POKRZYKOWSKI
Wspólnik
2012-12-31
2021-03-24
LIDIA MARIA ZABROCKA
Wspólnik
2012-12-31
2021-03-24
MARZENA RACHUBKA
Wspólnik
2012-12-31
2021-05-26
MAREK RACHUBKA
Prokurent
2014-07-25
2021-05-26
PROKURA SAMOISTNA
MARZENA RACHUBKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
MAREK ZABROCKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
KRZYSZTOF EDWARD POKRZYKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - KLM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU KRZYSZTOF EDWARD POKRZYKOWSKI.
Członek Organu Reprezentacji
2012-12-31
2021-03-24
22174428700000
KRZYSZTOF EDWARD POKRZYKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2021-03-24
2021-05-26
2012-12-31
2021-03-24
KLM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2012-12-31
2018-12-18
KRUCZKOWSKIEGO, 12, GDAŃSK, 80-288, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie