KRS 0000445298
NIP5272688183
REGON14647042200000
NazwaLUCAS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLUCAS INVESTMENTS
Data rejestracji 21 gru 2012 (12 lat temu) 21 gru 2012
Data usunięcia 14 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GRZYBOWSKA, 87, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272688183
data rejestracji 09 sty 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 14 sty 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #960 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIMIROSŁAW ZIELIŃSKI
Beneficjent
ŁUKASZ ANDRZEJ ZIELIŃSKI
reprezentant
ŁUKASZ ANDRZEJ ZIELIŃSKI
Wspólnik
2012-12-21
2022-01-14
98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁOTYCH
MIROSŁAW ZIELIŃSKI
Prokurent
2013-12-31
2017-01-25
PROKURA SAMOISTNA SPOSÓB WYKONYWANIA: SAMODZIELNIE
ŁUKASZ ANDRZEJ ZIELIŃSKI
Likwidator
2021-04-23
2022-01-14
MIROSŁAW ZIELIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa do dywidendy
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ŁUKASZ ANDRZEJ ZIELIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-12-21
2021-04-23
2012-12-21
2021-04-23
LUCAS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-12-21
2014-04-09
PROSTA, 32, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA
2014-04-09
2015-03-06
PRZYOKOPOWA, 33, WARSZAWA, 01-208, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie