KRS 0000444786
NIP7831695190
REGON30230779100000
NazwaADMINISTROWANIE I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SZUKALSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaADMINISTROWANIE I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SZUKALSKI
Data rejestracji 18 gru 2012 (12 lat temu) 18 gru 2012
Data usunięcia 26 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres NIEDZIAŁKOWSKIEGO, 1, POZNAŃ, 61-578, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7831695190
data rejestracji 30 wrz 2017
status Czynny
62906810130000000001303911
BN Centrala
ul. Małe Garbary 8 61-756 Poznań POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAARTUR SZUKALSKI
Beneficjent
PIOTR ADAM OLKIEWICZ
Beneficjent
PIOTR ADAM OLKIEWICZ
ZGŁASZAJĄCY - WSPÓLNIK SPÓŁKI
ARTUR SZUKALSKI
Wspólnik
2017-06-07
2021-03-29
ARTUR SZUKALSKI
Wspólnik
2021-03-29
2021-07-26
Wspólnik
2012-12-18
2021-03-29
30228220000000
JULIA NINA MUTH
Wspólnik
2012-12-18
2017-06-07
PIOTR ADAM OLKIEWICZ
Wspólnik
2017-10-12
2021-07-26
PIOTR TADEUSZ MUTH
Prokurent
2012-12-18
2017-10-12
SAMOISTNA
ARTUR SZUKALSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
PIOTR ADAM OLKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO.
Członek Organu Reprezentacji
2012-12-18
2021-03-29
30228220000000
ARTUR SZUKALSKI
Członek Organu Reprezentacji
2021-03-29
2021-07-26
2012-12-18
2021-03-29
ADMINISTRACJA I ZARZĄD NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie