KRS 0000444551
NIP5252544400
REGON14644843400000
NazwaFUNDACJA HÄLSA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHÄLSA
Data rejestracji 15 gru 2012 (12 lat temu) 15 gru 2012
Data usunięcia 23 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres TOEPLITZA, 2, WARSZAWA, 01-560, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email BIURO@HALSA.ORG.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCHANDRZEJ PAWEŁ JEZIOROWSKI
Likwidator
2019-01-25
2019-05-23
MAŁGORZATA ANNA LEWOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-12-15
2019-05-23
ZBIGNIEW BONAWENTURA LEWOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-12-15
2019-01-30
ŁUKASZ PIOTR ŁAŃCUCHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-01-30
2019-05-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA FUNDACJI HÄLSA, SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIENI SĄ PREZES I CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI ŁĄCZNIE LUB WICEPREZES I CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU CZYNNOŚCI, PRZEDMIOTEM KTÓREJ JEST ROZPORZĄDZENIE MIENIEM FUNDACJI HÄLSA LUB ZACIĄGNIĘCIE W JEJ IMIENIU ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 50.000 ZŁOTYCH, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
ANDRZEJ PAWEŁ JEZIOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-12-15
2019-01-25
ANETA ŁAŃCUCHOWSKA JEZIOROWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-12-15
2019-01-25
TERESA ŁAŃCUCHOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI
2012-12-15
2019-01-25
2012-12-15
2019-01-25
FUNDACJA HÄLSA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie