KRS 0000443910
NIP7010362837
REGON14644841100000
NazwaVEGA 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVEGA 18
Data rejestracji 13 gru 2012 (12 lat temu) 13 gru 2012
Data usunięcia 26 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WIEJSKA, 15, WARSZAWA, 00-480, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#021 GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH #0811 WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #2573 PRODUKCJA NARZĘDZI #3511 PRODUKCJA I NAPRAWA STATKÓW #39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4311 ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #4941 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #741 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMIJAROSŁAW SEBASTIAN BARTNICZUK
Wspólnik
2012-12-13
2013-10-04
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000,00 ZŁOTYCH
RAFAŁ SAWCZUK
Wspólnik
2013-10-04
2019-09-26
67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.350,00 ZŁOTYCH
PAULINA WERONIKA KOPANIA
Wspólnik
2013-10-04
2019-09-26
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.650,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU: (I) ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, (II) ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JAROSŁAW SEBASTIAN BARTNICZUK
PREZES ZARZĄDU
2012-12-13
2013-10-04
RAFAŁ SAWCZUK
PREZES ZARZĄDU
2013-10-04
2019-09-26
PAULINA WERONIKA KOPANIA
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-10-04
2019-09-26
2012-12-13
2019-09-26
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-12-13
2019-09-26
VEGA 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-12-13
2019-09-26
WIEJSKA, 15, WARSZAWA, 00-480, WARSZAWA, POLSKA
2013-10-04
2019-09-26
021 - GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH
2013-10-04
2019-09-26
0811 - WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW
2013-10-04
2019-09-26
23 - PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
2013-10-04
2019-09-26
2573 - PRODUKCJA NARZĘDZI
2013-10-04
2019-09-26
3511 - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2013-10-04
2019-09-26
39 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
2013-10-04
2019-09-26
42 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
2013-10-04
2019-09-26
4311 - ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
2013-10-04
2019-09-26
46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2013-10-04
2019-09-26
47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie