KRS 0000443515
NIP8762458316
REGON34136685000000
NazwaOLSZTYŃSKA ENERGIA SŁOŃCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOLSZTYŃSKA ENERGIA SŁOŃCA
Data rejestracji 10 gru 2012 (12 lat temu) 10 gru 2012
Data usunięcia 05 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FIJEWO, 7, RADZYŃ CHEŁMIŃSKI, 87-220, RADZYŃ CHEŁMIŃSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8762458316
data rejestracji 11 sty 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 05 sty 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0113Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH #0119Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #0124Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #0125Z CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT POZOSTAŁYCH #0129Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH #014 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACHMARLENA MARIA HES
Beneficjent
TOMASZ KAZIMIERZ KAWSKI
Beneficjent
MARLENA MARIA HES
reprezentant
TOMASZ KAZIMIERZ KAWSKI
reprezentant
TOMASZ KAZIMIERZ KAWSKI
Wspólnik
2012-12-10
2022-01-05
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500,00 ZŁ
MARLENA MARIA HES
Wspólnik
2012-12-10
2022-01-05
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 500 ZŁOTYCH
Wspólnik
2012-12-10
2015-11-30
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ
87163112800000
Wspólnik
2012-12-10
2015-11-30
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ
34043941600000
TOMASZ KAZIMIERZ KAWSKI
Likwidator
2020-02-17
2022-01-05
MARLENA MARIA HES
Likwidator
2020-02-17
2022-01-05
MARLENA MARIA HES
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
TOMASZ KAZIMIERZ KAWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
TOMASZ KAZIMIERZ KAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-12-10
2020-02-17
MARLENA MARIA HES
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-12-10
2020-02-17
2012-12-10
2020-02-17
OLSZTYŃSKA ENERGIA SŁOŃCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie