KRS 0000443182
NIP5552106578
REGON22179895200000
Nazwa"FOTONINVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFOTONINVEST
Data rejestracji 11 gru 2012 (12 lat temu) 11 gru 2012
Data usunięcia 19 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHOJNICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄADAM LINDA
Wspólnik
2012-12-11
2015-04-20
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
TOMASZ WIESŁAW CHIMEREK
Wspólnik
2012-12-11
2015-04-20
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
MHD TAREQ SUKKAR
Wspólnik
2015-04-20
2020-02-19
98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁ
ANDRZEJ HENRYK DRĄŻKOWSKI
Wspólnik
2012-12-11
2015-04-20
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
ADAM LINDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-12-11
2015-04-20
TOMASZ WIESŁAW CHIMEREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-12-11
2015-04-20
BŁAŻEJ JAKUB DRĄŻKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-12-11
2015-04-20
ANDRZEJ HENRYK DRĄŻKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-12-11
2015-04-20
MHD TAREQ SUKKAR
PREZES ZARZĄDU
2015-04-20
2020-02-19
IYAD AL DAHHAN
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2015-04-20
2020-02-19
2012-12-11
2015-04-20
DWORCOWA, 20A, CHOJNICE, 89-620, CHOJNICE, POLSKA
2015-04-20
2017-06-14
STARY RYNEK, 21, CHOJNICE, 89-600, CHOJNICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie