KRS 0000442843
NIP5170361840
REGON18094593300000
NazwaLUKAS TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLUKAS TRAVEL
Data rejestracji 04 gru 2012 (12 lat temu) 04 gru 2012
Data usunięcia 05 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#7990B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJEWA WĘGRZYN
Wspólnik
2012-12-04
2013-06-21
ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 51 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 2550,00
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
Wspólnik
2012-12-04
2015-01-08
ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 49 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 2450,00
690389644
ŁUKASZ WĄTROBA
Wspólnik
2013-06-21
2015-01-08
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 2550,00 ZŁ
LESZEK BANASZEK
Wspólnik
2017-02-10
2021-07-05
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ
JUSTYNA WĄTROBA
Wspólnik
2015-01-08
2017-02-10
100 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
MONIKA DĄBROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-12-04
2017-02-10
KRZYSZTOF GRZEGORZ SZPARA
Członek Organu Nadzoru
2012-12-04
2017-02-10
KONRAD LENIOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-12-04
2017-02-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZADU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
EWA WĘGRZYN
PREZES ZARZĄDU
2012-12-04
2013-06-21
ANDRZEJ NIEDZIAŁEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-12-04
2015-01-08
ŁUKASZ WĄTROBA
PREZES
2013-06-21
2015-01-08
JUSTYNA WĄTROBA
PREZES ZARZĄDU
2015-01-08
2018-05-22
2012-12-04
2015-01-08
COLUMBUS-PORTAL TURYSTYKI INDYWIDUALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-12-04
2015-01-08
SUCHARSKIEGO, 2, RZESZÓW, 35-225, RZESZÓW, POLSKA
2015-01-08
2019-07-05
UL. GARNCARSKA, 8, SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI, 39-120, SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie