KRS 0000441769
NIP7712877051
REGON10152724900000
NazwaHANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHANPOL
Data rejestracji 31 gru 2012 (12 lat temu) 31 gru 2012
Data usunięcia 21 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WOJSKA POLSKIEGO, 122 E, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 15000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7712877051
data rejestracji 01 sty 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 wrz 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCHSYLWESTER RUDECKI
Beneficjent
SYLWESTER RUDECKI
reprezentant
ROMAN LEONARD ILLINICZ
Wspólnik
2012-12-31
2018-05-17
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁOTYCH
JERZY DOMAŃSKI
Wspólnik
2012-12-31
2018-05-17
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁOTYCH
TERESA JÓZEFA PAWŁOWSKA
Wspólnik
2012-12-31
2018-05-17
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁOTYCH
ELŻBIETA JADWIGA PENO
Wspólnik
2012-12-31
2018-05-17
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁOTYCH
EWA JANINA BERNER
Wspólnik
2012-12-31
2018-05-17
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁOTYCH
ANDRZEJ FELIKS ROZPĘDEK
Wspólnik
2012-12-31
2018-05-17
60 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁOTYCH
WŁADYSŁAWA ANNA ZIANIEWICZ
Wspólnik
2012-12-31
2018-05-17
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁOTYCH
SYLWESTER RUDECKI
Wspólnik
2018-05-17
2022-09-21
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁ
SYLWESTER RUDECKI
Likwidator
2019-05-31
2022-09-21
SYLWESTER RUDECKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ALBO SAMODZIELNIE PROKURENT
ANDRZEJ FELIKS ROZPĘDEK
PREZES ZARZĄDU
2012-12-31
2018-05-17
ROMAN LEONARD ILLINICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-12-31
2017-04-13
SYLWESTER RUDECKI
WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2017-04-13
2018-05-17
SYLWESTER RUDECKI
PREZES ZARZĄDU
2018-05-17
2019-05-31
2012-12-31
2019-05-31
HANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie