KRS 0000441758
NIP7010243972
REGON14244608800000
NazwaHB INWESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaHB INWESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 27 lis 2012 (12 lat temu) 27 lis 2012
Data usunięcia 01 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres LWOWSKA, 10, WARSZAWA, 00-658, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email BIURO@GRUPAINWEST.PL
Dane podatkowe
NIP 7010243972
data rejestracji 17 sie 2010
status Czynny
32116022020000000374233018
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWURSZULA EWA HOFMAN
reprezentant
PIOTR ŁUKASZ HOFMAN
Beneficjent
PIOTR ŁUKASZ HOFMAN
Wspólnik
2012-11-27
2022-04-01
URSZULA EWA HOFMAN
Wspólnik
2012-11-27
2017-09-21
JOANNA SARNACKA
Prokurent
2013-12-04
2015-12-18
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR ŁUKASZ HOFMAN
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
99,9% UDZIAŁU W ZYSKU
DYSPONOWANIE WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM HB INWESTOR SP. Z O.O. (99% UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM HB INWESTOR SP. Z O.O.)
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ - HB INWESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DZIAŁA PRZEZ ZARZĄD W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI; AKTUALNIE DZIAŁA ZARZĄD W SKŁADZIE: URSZULA EWA HOFMAN - PREZES ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2012-11-27
2022-04-01
14610159300000
2012-11-27
2022-04-01
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2012-11-27
2022-04-01
HB INWESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2012-11-27
2022-04-01
LWOWSKA, 10, WARSZAWA, 00-658, WARSZAWA, POLSKA
2015-11-03
2022-04-01
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2015-11-03
2022-04-01
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2015-11-03
2022-04-01
4311Z - ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
2015-11-03
2022-04-01
4312Z - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
2015-11-03
2022-04-01
4329Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
2015-11-03
2022-04-01
4339Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
2015-11-03
2022-04-01
4399Z - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2015-11-03
2022-04-01
6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2015-11-03
2022-04-01
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2015-11-03
2022-04-01
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie