KRS 0000441579
NIP8133678900
REGON18094201800000
NazwaMAKRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMAKRUM
Data rejestracji 26 lis 2012 (12 lat temu) 26 lis 2012
Data usunięcia 27 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MIKOŁAJA REJA, 12, RZESZÓW, 35-211, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAWspólnik
2012-11-26
2015-04-09
ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 400 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 20 000,00
18075140700000
JERZY FRĄCZEK
Wspólnik
2015-04-09
2016-01-18
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 20 000,00 ZŁ
IAROSLAV SHYMANSKYI
Wspólnik
2016-01-18
2018-09-27
400 UDZIAŁOW O LĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
EDWARD JAN KACZMARZ
PREZES ZARZĄDU
2012-11-26
2015-04-09
JERZY FRĄCZEK
PREZES ZARZĄDU
2015-04-09
2016-01-18
IAROSLAV SHYMANSKYI
PREZES ZARZADU
2016-01-18
2018-09-27
2012-11-26
2015-04-09
LISA KULI, 1, RZESZÓW, 35-032, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie