KRS 0000441480
NIP6342814335
REGON24312010900000
NazwaENERGOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaENERGOSYSTEM
Data rejestracji 27 lis 2012 (12 lat temu) 27 lis 2012
Data usunięcia 29 mar 2023 29 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GRUNWALDZKA, 235, BYDGOSZCZ, 85-438, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6342814335
data rejestracji 01 mar 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 13 sty 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAAGNIESZKA CISOWSKA
Beneficjent
KAROLINA MAGDALENA DAHLMAN
reprezentant
AGNIESZKA CISOWSKA
reprezentant
MARZENA KATARZYNA DROBIEC PAWŁOWSKA
Wspólnik
2012-11-27
2013-04-18
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
ADAM HOPPE
Wspólnik
2014-05-22
2019-02-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ
SEBASTIAN CYBULSKI
Wspólnik
2014-05-22
2019-02-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ
AGNIESZKA CISOWSKA
Wspólnik
2019-02-28
2023-03-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
WIOLETA BARBARA ŁAGOWSKA
Wspólnik
2012-11-27
2014-05-22
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
MAGDALENA EWA DZIACHAN
Wspólnik
2013-04-18
2014-05-22
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
AGNIESZKA CISOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
SEBASTIAN CYBULSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-05-22
2019-02-28
MAGDALENA EWA DZIACHAN
PREZES ZARZĄDU
2012-11-27
2014-05-22
WIOLETA BARBARA ŁAGOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-04-18
2014-05-22
ADAM HOPPE
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-05-22
2019-02-28
KAROLINA MAGDALENA DAHLMAN
PREZES ZARZĄDU
2019-02-28
2023-03-29
2012-11-27
2013-04-18
MWM CONSULTING 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-04-18
2014-05-22
ALL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-05-22
2019-02-28
BASENARIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-11-27
2013-04-18
KOŚCIUSZKI, 18, KATOWICE, 40-049, KATOWICE, POLSKA
2013-04-18
2014-05-22
ALEJA BIELSKA, 143B, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
2014-05-22
2019-02-28
ŁABISZYŃSKA, 11, BRZOZA, 86-061, BRZOZA, POLSKA
GKm 138/22
2022-11-14
2024-01-30
9067.96 PLN
VIII GNc 5737/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Maciej Dariusz Ogórek Kancelaria Komornicza nr IV w Ostródzie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie