KRS 0000441411
NIP8982202056
REGON02202023800000
NazwaSTOWARZYSZENIE STUDENTÓW I DOKTORANTÓW GEODEZJI I KARTOGRAFII UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU "ZENIT-NADIR" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSTUDENTÓW I DOKTORANTÓW GEODEZJI I KARTOGRAFII UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU "ZENIT-NADIR"
Data rejestracji 23 lis 2012 (12 lat temu) 23 lis 2012
Data usunięcia 21 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres GRUNWALDZKA, 53, WROCŁAW, 50-357, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPIOTR BRYŁKA
Likwidator
2022-04-01
2022-07-21
WERONIKA ANNA LEPIANKA
Likwidator
2022-04-01
2022-07-21
OLGA GRZEJA
Członek Organu Nadzoru
2012-11-23
2015-06-11
MAŁGORZATA STĘPIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2014-06-03
2015-06-11
ANNA DUDA
Członek Organu Nadzoru
2014-06-03
2015-06-11
AGNIESZKA PSZCZÓŁKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-11-23
2014-06-03
JAROSŁAW WAJS
Członek Organu Nadzoru
2012-11-23
2014-06-03
WIOLETA TAJSTER
Członek Organu Nadzoru
2015-06-11
2022-07-21
MAGDALENA NATALIA BACHORSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-06-11
2022-07-21
HANNA RATUSZNY
Członek Organu Nadzoru
2015-06-11
2022-07-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDLA WAŻNOŚCI PISM DOTYCZĄCYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA WYMAGANE SĄ PODPISY: PREZESA STOWARZYSZENIA I SKARBNIKA LUB ODPOWIEDNIO PREZESA STOWARZYSZENIA I INNEGO CZŁONKA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA. ZARZĄD MOŻE UDZIELIĆ JEDNEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB INNEJ OSOBIE PEŁNOMOCNICTWA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ STOWARZYSZENIA, A TAKŻE PEŁNOMOCNICTWA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI OKREŚLONEGO RODZAJU LUB CZYNNOŚCI SZCZEGÓLNYCH.
MARTINA AGNIESZKA WÓJCIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-06-11
2019-03-29
WERONIKA KATARZYNA KORNOBIS
SKARBNIK
2019-03-29
2022-04-01
WERONIKA ANNA LEPIANKA
SEKRETARZ
2019-03-29
2022-04-01
MARIA WANDA SZATKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2012-11-23
2014-06-03
MARTA MARIA SZATKOWSKA
SEKRETARZ ZARZĄDU
2012-11-23
2014-06-03
KAROLINA RESIŃSKA
SKARBNIK
2012-11-23
2014-06-03
JOANNA DAGMARA GÓRSKA
PREZES ZARZĄDU
2014-06-03
2015-06-11
MARZENA KRUSZAKIN
SEKRETARZ ZARZĄDU
2014-06-03
2015-06-11
WOJCIECH KRZYSZTOF SOWA
SKARBNIK ZARZĄDU
2014-06-03
2015-06-11
PAULINA PASZAK
PREZES ZARZĄDU
2015-06-11
2019-03-29
2012-11-23
2022-04-01
STOWARZYSZENIE STUDENTÓW I DOKTORANTÓW GEODEZJI I KARTOGRAFII UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU "ZENIT-NADIR"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie