KRS 0000441275
NIP1050001918
REGON10151270400000
NazwaANTHOS 5 ŻYCHLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaANTHOS 5 ŻYCHLIN
Data rejestracji 26 lis 2012 (12 lat temu) 26 lis 2012
Data usunięcia 22 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. UJŚCIE, 11, ŁÓDŹ, 93-490, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 70000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1050001918
data rejestracji 01 lip 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 cze 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAPACIFICSTREAM TRADING LIMITED SPÓŁKA PRAWA CYPRYJSKIEGO
Wspólnik
2012-11-26
2013-07-26
1.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000,00 ZŁ
Wspólnik
2013-07-26
2016-03-08
490 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500 ZŁ
10144540000000
ANTHOS BOREALIS LIMITED Z SIEDZIBĄ NA GIBRALTARZE
Wspólnik
2013-11-12
2017-01-05
910 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.500 ZŁ
Wspólnik
2016-03-08
2020-07-22
490 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00 ZŁ.
10142586200000
Wspólnik
2017-01-05
2020-07-22
910 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.500,00 ZŁ
10144540000000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: - PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO, - CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO, - CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
RENATA PIASECKA
PREZES ZARZĄDU
2012-11-26
2013-06-06
EDYTA KAROLINA MIAŚKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2013-06-06
2016-03-08
MAREK ŚWITLAK
PREZES ZARZĄDU
2016-03-08
2020-07-22
2012-11-26
2013-06-06
AL.POLITECHNIKI, 22/24, ŁÓDŹ, 93 - 590, ŁÓDŹ, POLSKA
2013-06-06
2016-03-08
TYMIENIECKIEGO, 20, ŁÓDŹ, 90-349, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie