KRS 0000441213
NIP5213637729
REGON14633027600000
NazwaSPLIO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSPLIO POLSKA
Data rejestracji 23 lis 2012 (12 lat temu) 23 lis 2012
Data usunięcia 23 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres URSYNOWSKA, 72, WARSZAWA, 02-605, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213637729
data rejestracji 12 paź 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 paź 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAGREGORY CHAPRON
Beneficjent
1974-05-17
FRANCK DONALD PONTABRY
zgłaszający - likwidator
1981-05-02
MIREILLE MESSINE
Beneficjent
1974-05-14
STÉPHANE AMARSY
Beneficjent
1968-05-28
SPLIO SAS
Wspólnik
2012-11-23
2023-11-23
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
KAMILA AGNIESZKA MORAWIEC
Prokurent
2021-05-12
2021-05-17
PROKURA SAMOISTNA
FRANCK DONALD PONTABRY
Likwidator
2023-04-17
2023-11-23
1981-05-02
GREGORY CHAPRON
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE (OSOBIE PRAWNEJ) BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
MIREILLE MESSINE
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE (OSOBIE PRAWNEJ) BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
STÉPHANE AMARSY
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE (OSOBIE PRAWNEJ) BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
FRANCK DONALD PONTABRY
PREZES ZARZĄDU
2012-11-23
2023-04-17
1981-05-02
2012-11-23
2023-04-17
SPLIO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie