KRS 0000441059
NIP5732843025
REGON24303452200000
NazwaBOGAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBOGAR
Data rejestracji 26 lis 2012 (12 lat temu) 26 lis 2012
Data usunięcia 06 mar 2018 06 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NIEWIELKA, 3, CZĘSTOCHOWA, 42-202, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#181 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ #201 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPREGNACJA DREWNA #203 PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #205 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #231 PRODUKCJA SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA #351 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #352 WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH; DYSTRYBUCJA I HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM #381 ZBIERANIE ODPADÓW #382 PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #383 ODZYSK SUROWCÓW #390 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #472 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #473 SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #562 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #561 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #581 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #791 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄAGNIESZKA TERESA ZIELONKA
Wspólnik
2012-11-26
2013-09-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
MARTYNA JOLANTA CZAJKOWSKA
Wspólnik
2013-09-27
2014-03-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
STANISLOVAS POCIUS
Wspólnik
2014-03-19
2018-03-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.
AGNIESZKA TERESA ZIELONKA
PREZES ZARZĄDU
2012-11-26
2013-09-27
MARTYNA JOLANTA CZAJKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-09-27
2014-03-19
STANISLOVAS POCIUS
PREZES ZARZĄDU
2014-03-19
2018-03-06
2012-11-26
2013-09-27
RÓWNOLEGŁA, 63, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
2013-09-27
2014-10-01
RÓWNOLEGŁA, 82/86, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie