KRS 0000440873
NIP6751484071
REGON12272144600000
NazwaSIGMAPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSIGMAPOINT
Data rejestracji 22 lis 2012 (12 lat temu) 22 lis 2012
Data usunięcia 25 lip 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MOGILSKA, 65, KRAKÓW, 31-545, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email KONTAKT@SIGMAPOINT.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAKAMIL MARCIN STANUCH
Wspólnik
2012-11-22
2017-07-25
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁ
KAMIL ŁUKASZ BURCZYK
Wspólnik
2012-11-22
2017-07-25
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁ
MATEUSZ PIOTR PLUTA
Wspólnik
2012-11-22
2017-07-25
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁ
MATEUSZ PIOTR PLUTA
Likwidator
2016-09-30
2017-07-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRZY ROZPORZĄDZENIU PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIU ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 10.000 ZŁ SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT, NATOMIAST PRZY ROZPORZĄDZENIU PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIU ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 10.000 ZŁ SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KAMIL MARCIN STANUCH
PREZES
2012-11-22
2015-02-12
KAMIL MARCIN STANUCH
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-02-12
2016-09-30
KAMIL ŁUKASZ BURCZYK
WICEPREZES
2012-11-22
2015-07-29
KAMIL ŁUKASZ BURCZYK
PREZES ZARZĄDU
2015-07-29
2016-09-30
MATEUSZ PIOTR PLUTA
WICEPREZES
2012-11-22
2016-09-30
DAWID STRONCZAK
PREZES ZARZĄDU
2015-02-12
2015-07-29
2012-11-22
2016-09-30
SIGMAPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie