KRS 0000440858
NIP5732843261
REGON24305859200000
NazwaFERRONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFERRONO
Data rejestracji 27 lis 2012 (12 lat temu) 27 lis 2012
Data usunięcia 21 gru 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOPERNIKA, 33, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2920Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEPPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2910D PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PRZEWOZU TOWARÓW #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJDARIUSZ ANDRZEJ NOWAK
Wspólnik
2012-11-27
2017-12-21
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.750,00 ZŁ
JACEK TRACZYK
Wspólnik
2012-11-27
2017-12-21
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250,00 ZŁ
ANDRZEJ JAN NOWAK
Prokurent
2014-06-13
2017-12-21
SAMOISTNA
DARIUSZ GUTKOWSKI
Likwidator
2017-07-11
2017-12-21
JADWIGA HENRYKA PACIORKOWSKA
Likwidator
2017-07-11
2017-12-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji- JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNO LUB DWUOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. - JEŻELI ZARZĄD JEST TRZYOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF JAN JARMIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-11-27
2015-03-05
PAWEŁ KLAJN
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-11-27
2013-08-30
JACEK TRACZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-10-08
2017-07-11
DARIUSZ TADEUSZ GUTKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-05
2017-07-11
2012-11-27
2017-07-11
FERRONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-11-27
2013-10-17
KOPALNIANA, 16, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie