KRS 0000440600
NIP7272787704
REGON10149672100000
NazwaPLASTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPLASTIC
Data rejestracji 19 lis 2012 (12 lat temu) 19 lis 2012
Data usunięcia 03 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. OBYWATELSKA, 102, ŁÓDŹ, 94-104, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7272787704
data rejestracji 10 lis 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 03 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAMICHAŁ ŁUKASZ STANISZEWSKI
reprezentant
KINGA STANISZEWSKA
Beneficjent
MICHAŁ ŁUKASZ STANISZEWSKI
Beneficjent
Wspólnik
2012-11-19
2020-10-22
102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.100 ZŁOTYCH
14298358000000
MICHAŁ ŁUKASZ STANISZEWSKI
Wspólnik
2013-01-31
2021-12-03
200 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z KINGĄ STANISZEWSKĄ - JAKO WSPÓLNIK SPÓŁKI PLASTIC S.C.MICHAŁ STANISZEWSKI KINGA STANISZEWSKA
KINGA STANISZEWSKA
Wspólnik
2013-01-31
2021-12-03
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z MICHAŁEM ŁUKASZM STANISZEWSKIM - JAKO WSPÓLNIK SPÓŁKI PLASTIC S.C.MICHAŁ STANISZEWSKI KINGA STANISZEWSKA
MICHAŁ ŁUKASZ STANISZEWSKI
Likwidator
2020-10-22
2021-12-03
KINGA STANISZEWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MICHAŁ ŁUKASZ STANISZEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MICHAŁ ŁUKASZ STANISZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-11-19
2020-10-22
2012-11-19
2020-10-22
PLASTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-11-19
2015-09-28
OBYWATELSKA, 102/104, ŁÓDŹ, 94-104, ŁÓDŹ, POLSKA
2015-09-28
2016-04-05
UL. STANISŁAWA DUBOIS, 114, ŁÓDŹ, 93-465, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie