KRS 0000440475
NIP7182137492
REGON20074499300000
NazwaK-MEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaK-MEAT
Data rejestracji 20 lis 2012 (12 lat temu) 20 lis 2012
Data usunięcia 19 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POLIGONOWA, 28C, ŁOMŻA, 18-400, ŁOMŻA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7182137492
data rejestracji 01 sty 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 sty 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIUKRZYSZTOF PRZEŹDZIECKI
Beneficjent
KRZYSZTOF PRZEŹDZIECKI
reprezentant
KRZYSZTOF PRZEŹDZIECKI
Wspólnik
2012-11-20
2023-01-19
195 (STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.500 (DZIEWIĘTNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
HANNA MONIKA PRZEŹDZIECKA
Likwidator
2022-05-31
2023-01-19
KRZYSZTOF PRZEŹDZIECKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
KRZYSZTOF PRZEŹDZIECKI
PREZES ZARZĄDU
2012-11-20
2022-05-31
HANNA MONIKA PRZEŹDZIECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-11-20
2022-05-31
2012-11-20
2022-05-31
K-MEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie