KRS 0000440383
NIP9291849436
REGON08108654700000
Nazwa"EKOŚWIAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEKOŚWIAT
Data rejestracji 15 lis 2012 (12 lat temu) 15 lis 2012
Data usunięcia 27 lip 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BRONIWOJA, 10, WARSZAWA, 02-655, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #472 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #749 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9604 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHMONIKA ANNA STEFANIAK
Wspólnik
2012-11-15
2018-07-27
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30 000,00 ZŁOTYCH
MICHAŁ BOGUMIŁ SZANTAR
Wspólnik
2012-11-15
2013-06-05
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ
MICHAŁ BOGUMIŁ SZANTAR
Prokurent
2012-11-15
2013-06-05
PROKURA SAMOISTNA
MONIKA ANNA STEFANIAK
Prokurent
2013-06-05
2014-01-10
PROKURA SAMOISTNA
BARTŁOMIEJ MIRON NORWICZ
Prokurent
2014-01-10
2017-06-14
PROKURA SAMOISTNA
MONIKA ANNA STEFANIAK
Likwidator
2017-06-14
2018-07-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
BARTŁOMIEJ MIRON NORWICZ
PREZES ZARZĄDU
2012-11-15
2013-12-19
IGOR JERZY MANDZIUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-11-15
2013-06-05
MONIKA ANNA STEFANIAK
PREZES
2014-01-10
2017-06-14
2012-11-15
2017-06-14
"EKOŚWIAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-11-15
2013-06-05
SIKORSKIEGO, 4, ZIELONA GÓRA, 65-454, ZIELONA GÓRA, POLSKA
2013-06-05
2014-01-10
MOKOTOWSKA, 4, WARSZAWA, 00-641, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie