KRS 0000440296
NIP8943042625
REGON02201484100000
NazwaPOLSKIE HURTOWNIE DACHOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ
Krótka nazwaPOLSKIE HURTOWNIE DACHOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ
Data rejestracji 15 lis 2012 (12 lat temu) 15 lis 2012
Data usunięcia 17 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GŁÓWNA, 76, GAŁKÓW DUŻY, 95-041, GAŁKÓW DUŻY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 320000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@PHD.COM.PL
Dane podatkowe
NIP 8943042625
data rejestracji 01 gru 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 wrz 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAKRZYSZTOF WOJCIECH HORBACZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-11-15
2017-11-03
MARCIN MAŁECKI
Członek Organu Nadzoru
2017-11-03
2018-05-17
MARCIN MASŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-11-15
2018-05-17
PIOTR RAFAŁ KOŚLA
Członek Organu Nadzoru
2012-11-15
2014-05-06
PIOTR BRONISŁAW WADAS
Członek Organu Nadzoru
2012-11-15
2018-05-17
JAN ANTONI ŚMIGIEL
Członek Organu Nadzoru
2017-11-03
2018-05-17
PIOTR RAFAŁ KOŚLA
reprezentant
PIOTR RAFAŁ KOŚLA
Beneficjent
PIOTR STANISŁAW STANEK
Prokurent
2013-09-17
2014-05-06
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR RAFAŁ KOŚLA
Beneficjent
PIOTR KOŚLA POSIADA DECYDUJĄCY WPŁYW NA DZIAŁANIE ZGŁASZANEJ SPÓŁKI Z UWAGI NA PEŁNIENIE FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU W SPÓŁCE BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) DWÓCH WICEPREZESÓW ŁACZNIE.
JAN RYSZARD ZIELONKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-11-15
2014-05-06
JAN RYSZARD ZIELONKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-05-06
2018-05-17
PIOTR STANISŁAW STANEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-11-15
2013-09-17
KRZYSZTOF RYSZARD JEDYNAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-11-15
2014-05-06
KRZYSZTOF RYSZARD JEDYNAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-05-06
2018-05-17
JAKUB ROSTANKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-05-06
2018-05-17
PIOTR RAFAŁ KOŚLA
PREZES ZARZĄDU
2014-05-06
2018-05-17
2012-11-15
2014-05-06
TRAKTATOWA, 1, WROCŁAW, 54-425, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie